Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2022-03-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-21 fjernes Direktion: Kim Tafdrup Valentiner-Branth (direktør) (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 3, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 3, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-07-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 3, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2016-08-24 tilføjes Direktion: Kim Tafdrup Valentiner-Branth (direktør) (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2016-08-24 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at sælge tøj (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-24 (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-24 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-24 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-24 tilføjes Kontaktoplysninger: kim@tafdrupmenswear.com (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-24 tilføjes Legale ejere: Kim Tafdrup Valentiner-Branth (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2016-08-24 tilføjes Navne: Tafdrup Menswear IVS (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-24 tilføjes Reelle ejere: Kim Tafdrup Valentiner-Branth (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2016-08-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-24 tilføjes Stiftere: Kim Tafdrup Valentiner-Branth (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2016-08-24 tilføjes Vedtægter: 2016-08-24 (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-24 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-21)