Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Martin Dahlmann Fisker | 09.08.2016 | |
Thomas Fisker | 09.08.2016 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
M. Fisker Holding ApS (CVR 39146649) | NORMAL | 01.01.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
T. Fisker Holding ApS (CVR 39144220) | 27.11.2017 | 01.01.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
M. Fisker Holding ApS (CVR 39146649) | 27.11.2017 | 31.12.2021 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Martin Dahlmann Fisker | 09.08.2016 | 27.11.2017 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Thomas Fisker | 09.08.2016 | 27.11.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |