Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2016-07-13 sletter virksomheden Ejerskaber: DanSit Holding ApS. (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DanSit Holding ApS. (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2019-11-18 tilføjes Kapital (Kapital): 138.477,00 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-11-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-11-18 tilføjes Vedtægter: 2019-11-18 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vodskov Byvej 32, 9310 Vodskov (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Vodskov Byvej 32, 9310 Vodskov (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-26)
Den 2017-05-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-26)
Den 2017-05-23 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-26)
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vodskov Byvej 32, 9310 Vodskov (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2016-07-13 tilføjes Direktion: Troels Danielsen (direktør) (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2016-07-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2016-07-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2016-07-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2016-07-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2016-07-13 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2016-07-13 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2016-07-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2016-07-13 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2016-07-13 tilføjes Legale ejere: Troels Danielsen (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2016-07-13 tilføjes Navne: Troels Danielsen Holding ApS (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2016-07-13 tilføjes Reelle ejere: Troels Danielsen (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2016-07-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2016-07-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2016-07-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-26)
Den 2016-07-13 tilføjes Stiftere: Troels Danielsen (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2016-07-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2016-07-13 tilføjes Vedtægter: 2016-07-13 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2016-07-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2016-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-14)