Sektion (alle) | |||||||
Dekret | Virksomhedsstatus | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Månedsbeskæftigelse | Binavne | Formål | Navne | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-02-01 Statstidende Dekret
Den 2023-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-30 fjernes Bestyrelse: Søren Kristian Espersen (formand) (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-02 fjernes Bestyrelse: Peter Lykke-Kjeldsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2023-01-30 fjernes Direktion: Hans Schneider (direktør) (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2022-12-09 fjernes Bestyrelse: Morten Kamp Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-07-13 tilføjes Bestyrelse: Morten Kamp Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-07-13 fjernes Bestyrelse: Lars Christian Zøhner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening, fire bestyrelsesmedlemmer i forening eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2022-05-04 tilføjes Bestyrelse: Lars Christian Zøhner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-05-04 fjernes Bestyrelse: Jimmy Thyregod Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-03 fjernes Bestyrelse: Lars Christian Zøhner (formand) (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-04 tilføjes Vedtægter: 2022-05-04 (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-02-14 tilføjes Direktion: Hans Schneider (direktør) (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2022-02-14 fjernes Direktion: Jimmy Thyregod Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-27 tilføjes Binavne: WMO Logistics A/S (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rederivirksomhed med særlig fokus på service til offshore branchen, ship management samt dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-27 tilføjes Navne: WMO Management A/S (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-26 fjernes Navne: WMO Logistics A/S (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-27 tilføjes Vedtægter: 2019-09-27 (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-07 fjernes Legale ejere: NT OFFSHORE ApS (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2018-09-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med bestyrelsesformanden, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-26 tilføjes Vedtægter: 2018-09-26 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2018-09-17 tilføjes Vedtægter: 2018-09-17 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-08-02 tilføjes Bestyrelse: Lars Christian Zøhner (formand) (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2018-08-01 fjernes Bestyrelse: Lars Christian Zøhner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-08-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rederivirksomhed med særlig fokus på service til offshore branchen samt dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2018-08-02 tilføjes Navne: WMO Logistics A/S (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2018-08-01 fjernes Navne: M-Tech Offshore A/S (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-08-02 tilføjes Vedtægter: 2018-08-02 (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-08-01 tilføjes Legale ejere: NT OFFSHORE ApS, WORLD MARINE OFFSHORE A/S (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-08-01 fjernes Legale ejere: Maritech International Ltd. (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-31 fjernes Legale ejere: NT OFFSHORE ApS (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-07-12 tilføjes Bestyrelse: Peter Lykke-Kjeldsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2018-07-12 fjernes Bestyrelse: Helle Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-07-12)
Den 2018-07-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-24 tilføjes Vedtægter: 2017-05-24 (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torskekaj 1, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torskekaj 1, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Torskekaj 1, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Torskekaj 1, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torskekaj 1, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2016-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Havdigevej 7, 1., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-07-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2016-07-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med bestyrelsesformanden eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2016-07-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2016-07-15 tilføjes Vedtægter: 2016-07-15 (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2016-07-14 tilføjes Vedtægter: 2016-07-14 (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2016-07-08 tilføjes Vedtægter: 2016-07-08 (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2016-07-12 tilføjes Bestyrelse: Ioannis Skaftouros (formand) (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2016-07-12 fjernes Bestyrelse: John Skaftouros (formand) (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-08 tilføjes Bestyrelse: John Skaftouros (formand) (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havdigevej 7, 1., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2016-07-08 tilføjes Direktion: Jimmy Thyregod Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2016-07-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle forretningsområdet indenfor installation og vedligeholdelse af offshore vindmølle-kabler samt at eje og drifte skibet MV SIA, registreret i Skibsregisteret med IMO nr. 7715434. Selskabets primære forretningsområde er at anvende det omtalte skib i forbindelse med leverance af ydelser relateret til installation og vedligeholdelse af offshore vindmølle-kabler, undervands fiber optiske kabler samt ydelser relateret hertil. (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2016-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2016-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-08 (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2016-07-08 tilføjes Hovedbranche: Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport (offentliggjort 2016-08-03)
Den 2016-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-07-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-07-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-07-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-07-08 tilføjes Legale ejere: NT OFFSHORE ApS, Maritech International Ltd. (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2016-07-08 tilføjes Navne: M-Tech Offshore A/S (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2016-07-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-07-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-07-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-07-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2016-07-08 tilføjes Stiftere: NT OFFSHORE ApS (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-07-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-03)