Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Schneider | 14.02.2022 | 30.01.2023 | direktør |
Jimmy Thyregod Kristensen | 08.07.2016 | 14.02.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Kamp Knudsen | 13.07.2022 | 09.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peter Jensen Toft | 04.05.2022 | 30.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Hanna Auken | 04.05.2022 | 30.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren Kristian Espersen | 04.05.2022 | 30.01.2023 | formand |
Lars Christian Zøhner | 04.05.2022 | 13.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jimmy Thyregod Kristensen | 02.08.2018 | 04.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Christian Zøhner | 02.08.2018 | 03.05.2022 | formand |
Peter Lykke-Kjeldsen | 12.07.2018 | 02.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Vyron Skaftouros | 12.07.2016 | 01.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Ioannis Skaftouros | 12.07.2016 | 01.08.2018 | formand |
Lars Christian Zøhner | 08.07.2016 | 01.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Helle Nielsen | 08.07.2016 | 12.07.2018 | bestyrelsesmedlem |
Byron Skaftouros | 08.07.2016 | 12.07.2016 | bestyrelsesmedlem |
John Skaftouros | 08.07.2016 | 12.07.2016 | formand |