Sektion (alle) | |||||||
Dekret | xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2022-03-31 Statstidende Dekret
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedevej 9, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2020-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Vittenvej 84, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vittenvej 84, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2017-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Friggsvej 58, 9500 Hobro (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-27 tilføjes Kontaktoplysninger: Tbr-transport@braendstrup-rasmussen.dk (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Friggsvej 58, 9500 Hobro (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2016-07-04 tilføjes Direktion: Thomas Brændstrup Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-07-04 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive vognmandsvirksomhed. (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-04 (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-07-04 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-07-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-07-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-07-04 tilføjes Legale ejere: Thomas Brændstrup Rasmussen (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2016-07-04 tilføjes Navne: Vognmand Thomas B. Rasmussen ApS (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-07-04 tilføjes Reelle ejere: Thomas Brændstrup Rasmussen (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2016-07-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-07-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-07-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-07-04 tilføjes Stiftere: Thomas Brændstrup Rasmussen (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-07-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-07-04 tilføjes Vedtægter: 2016-07-04 (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-07-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-07)