Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2023-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Hauser Plads 32, 2., 1127 København K (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-06 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-08 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-08 fjernes Kontaktoplysninger: nana@adieu.dk (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-08 fjernes Legale ejere: Nana Emilie Raben Scheibel (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-08 fjernes Navne: Adjø Holding ApS (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-08 fjernes Reelle ejere: Nana Emilie Raben Scheibel (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-08 fjernes Stiftere: Nana Emilie Raben Scheibel (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2022-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2022-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-15)
Den 2022-10-14 Statstidende Dekret
Den 2022-09-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-10-15)
Den 2022-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-15)
Den 2022-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Direktion: Nana Emilie Raben Scheibel (direktør) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2021-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hauser Plads 32, 2., 1127 København K (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2021-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1711 København V (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 tilføjes Kontaktoplysninger: nana@adieu.dk (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Reelle ejere: Nana Emilie Raben Scheibel (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2016-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1711 København V (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2016-07-06 tilføjes Direktion: Nana Emilie Raben Scheibel (direktør) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2016-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2016-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2016-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-06 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2016-07-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2016-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2016-07-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2016-07-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2016-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2016-07-06 tilføjes Legale ejere: Nana Emilie Raben Scheibel (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2016-07-06 tilføjes Navne: Adjø Holding ApS (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2016-07-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2016-07-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2016-07-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2016-07-06 tilføjes Stiftere: Nana Emilie Raben Scheibel (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2016-07-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2016-07-06 tilføjes Vedtægter: 2016-07-06 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2016-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2016-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-18)