Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-07-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorshavnsgade 22, 1. tv., 2300 København S (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-07-04 fjernes Bibranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-07-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-02-28 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-07-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-11 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-07-04 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-07-04 fjernes Kontaktoplysninger: marcpolino@icloud.com (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-07-04 fjernes Navne: Marc Polino Group IVS (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-07-04 fjernes ObligatoriskEmail: marcpolino@icloud.com (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-07-04 fjernes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-07-04 fjernes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-07-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-07-04 fjernes Stiftere: Marc Polino Fritzen Henk (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-07-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-06-13 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2018-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-04-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 fjernes Direktion: Marc Polino Fritzen Henk (adm. dir.) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2016-07-11 tilføjes Direktion: Marc Polino Fritzen Henk (adm. dir.) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2016-07-11 tilføjes Kontaktoplysninger: marcpolino@icloud.com (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2016-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2016-07-10 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorshavnsgade 22, 1. tv., 2300 København S (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2016-07-04 tilføjes Bibranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2016-07-04 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at yde marketingaktiviteter for andre selvskaber for at øge deres salg. (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2016-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-02-28 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2016-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-11 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2016-07-04 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2016-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2016-07-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2016-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2016-07-04 tilføjes Navne: Marc Polino Group IVS (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2016-07-04 tilføjes ObligatoriskEmail: marcpolino@icloud.com (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2016-07-04 tilføjes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2016-07-04 tilføjes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2016-07-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2016-07-04 tilføjes Stiftere: Marc Polino Fritzen Henk (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2016-07-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2016-07-04 tilføjes Vedtægter: 2016-07-04 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2016-07-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-08-08)