Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct. Peders Gade 24, 1. th., 8900 Randers C (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-10-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-10-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-01 (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-10-25 fjernes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-10-25 fjernes Kontaktoplysninger: topbilpleje@gmail.com (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-10-25 fjernes Legale ejere: Jonas Levin Rasmussen (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-10-25 fjernes Navne: Top Bilpleje IVS (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-10-25 fjernes ObligatoriskEmail: jonaslevin@live.dk (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-10-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-10-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-10-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-10-25 fjernes Stiftere: Daniel Kossowski Vinther Andreassen (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-10-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-25)
Den 2018-08-25 fjernes Direktion: Jonas Levin Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-25)
Den 2016-08-09 tilføjes Direktion: Jonas Levin Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-25)
Den 2016-08-09 fjernes Direktion: Daniel Kossowski Vinther Andreassen (direktør) (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-08-01 tilføjes Direktion: Daniel Kossowski Vinther Andreassen (direktør) (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-08-09 tilføjes Kontaktoplysninger: topbilpleje@gmail.com (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2016-08-08 fjernes Kontaktoplysninger: toprenbil@gmail.com (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-08-01 tilføjes Kontaktoplysninger: toprenbil@gmail.com (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-08-09 tilføjes ObligatoriskEmail: jonaslevin@live.dk (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2016-08-08 fjernes ObligatoriskEmail: dakovian@gmail.com (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-08-08 fjernes Legale ejere: Daniel Kossowski Vinther Andreassen (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-08-01 tilføjes Legale ejere: Daniel Kossowski Vinther Andreassen, Jonas Levin Rasmussen (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-25)
Den 2016-07-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct. Peders Gade 24, 1. th., 8900 Randers C (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2016-07-04 tilføjes Formål: at klargøre biler for folk, både mobilt og i vaskehal. (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2016-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2016-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-01 (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2016-07-04 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2016-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2016-07-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2016-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2016-07-04 tilføjes Navne: Top Bilpleje IVS (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2016-07-04 tilføjes ObligatoriskEmail: dakovian@gmail.com (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-07-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2016-07-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2016-07-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2016-07-04 tilføjes Stiftere: Daniel Kossowski Vinther Andreassen (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2016-07-04 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-08-25)
Den 2016-07-04 tilføjes Vedtægter: 2016-07-04 (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2016-07-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-01-09)