Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Raskvej 40, 8763 Rask Mølle (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2022-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Cikorievej 30, 8763 Rask Mølle (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2016-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DSS Factory Support West ApS. (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2021-01-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JA Rengøring ApS. (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-03-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HUGGIEBEAR APS. (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Cikorievej 30, 8763 Rask Mølle (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2016-07-01 tilføjes Direktion: Michael Nielsen (direktør) (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-01 (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mnservice@tuknet.dk (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Legale ejere: Michael Nielsen (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2016-07-01 tilføjes Navne: Michael N. Holding ApS (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Nielsen (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Stiftere: Michael Nielsen (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Vedtægter: 2016-07-01 (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-01)