Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Plesner Østergaard | 30.06.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Charlotte Gaardhøje Østergaard | 29.06.2016 | 30.06.2016 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Plesner Østergaard | 29.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Bjerring Madsen | 31.05.2018 | 09.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Gaardhøje Østergaard | 29.06.2016 | 09.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Michael Plesner Østergaard | 29.06.2016 | 27.04.2018 | bestyrelsesmedlem |