Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Vedtægter |
Den 2017-06-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Cafe-Restaurant Bella Italia IvS. (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2019-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2019-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2019-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2019-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Gladsaxe Møllevej 21, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2019-11-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2019-11-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-01 (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2019-11-12 fjernes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2019-11-12 fjernes Legale ejere: Paul Cezar Dumitrescu (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2019-11-12 fjernes Navne: KPC Byggeservice IVS (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2019-11-12 fjernes Reelle ejere: Paul Cezar Dumitrescu (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2019-11-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2019-11-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2019-11-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2019-11-12 fjernes Stiftere: Paul Cezar Dumitrescu (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2019-11-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2019-10-17 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gladsaxe Møllevej 21, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2019-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Gladsaxe Møllevej 21, 2860 Søborg (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2018-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2018-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-10-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2018-08-24 fjernes Direktion: Paul Cezar Dumitrescu (direktør) (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2017-07-03 tilføjes Legale ejere: Paul Cezar Dumitrescu (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2017-07-03 tilføjes Reelle ejere: Paul Cezar Dumitrescu (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2016-07-01 tilføjes Direktion: Paul Cezar Dumitrescu (direktør) (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2016-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2016-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gladsaxe Møllevej 21, 2860 Søborg (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2016-06-28 tilføjes Formål: virksomhedens formål er at drive entreprenør,- og investeringsvirksomhed og dermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2016-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2016-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-01 (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2016-06-28 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2016-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 3,00 (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2016-06-28 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2016-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2016-06-28 tilføjes Navne: KPC Byggeservice IVS (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2016-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2016-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2016-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2016-06-28 tilføjes Stiftere: Paul Cezar Dumitrescu (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2016-06-28 tilføjes Tegningsregel: selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2016-06-28 tilføjes Vedtægter: 2016-06-28 (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2016-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-13)