Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-08-12 sletter virksomheden Ejerskaber: bZure IVS. (offentliggjort 2020-01-11)
Den 2020-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Helgavej 11, 5230 Odense M (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-10 fjernes Direktion: Henning Martinussen (direktør) (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-22 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-10 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-10 fjernes Kontaktoplysninger: henning.martinussen@gmail.com (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-10 fjernes Legale ejere: Henning Martinussen (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-10 fjernes Navne: NoPoint Holding IVS (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-10 fjernes Reelle ejere: Henning Martinussen (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-10 fjernes Stiftere: Henning Martinussen (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-10 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-04-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-01 tilføjes Legale ejere: Henning Martinussen (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2016-07-01 tilføjes Reelle ejere: Henning Martinussen (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2016-06-30 fjernes Legale ejere: Henning Martinussen (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-06-22 tilføjes Legale ejere: Henning Martinussen (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helgavej 11, 5230 Odense M (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2016-06-22 tilføjes Direktion: Henning Martinussen (direktør) (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2016-06-22 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje og investere i softwarebaserede virksomheder. (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2016-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2016-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-22 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2016-06-22 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2016-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2016-06-22 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2016-06-22 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2016-06-22 tilføjes Kontaktoplysninger: henning.martinussen@gmail.com (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2016-06-22 tilføjes Navne: NoPoint Holding IVS (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2016-06-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2016-06-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2016-06-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2016-06-22 tilføjes Stiftere: Henning Martinussen (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2016-06-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2016-06-22 tilføjes Vedtægter: 2016-06-22 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2016-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2016-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-10)