Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-06-10 sletter virksomheden Ejerskaber: International Kommunikation ApS. (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2019-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 17, 2., 7100 Vejle (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-04 fjernes Direktion: Peter Juul Petersen (direktør) (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-30 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-04 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-04 fjernes Legale ejere: Peter Juul Petersen (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-04 fjernes Navne: Dæhnke Holding ApS (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-04 fjernes Reelle ejere: Peter Juul Petersen (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-04 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-04 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-04 fjernes Stiftere: Peter Juul Petersen (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-02-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-03-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 17, 2., 7100 Vejle (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2016-05-30 tilføjes Direktion: Peter Juul Petersen (direktør) (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2016-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2016-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2016-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-30 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2016-05-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2016-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2016-05-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2016-05-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2016-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2016-05-30 tilføjes Legale ejere: Peter Juul Petersen (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2016-05-30 tilføjes Navne: Dæhnke Holding ApS (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2016-05-30 tilføjes Reelle ejere: Peter Juul Petersen (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2016-05-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2016-05-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2016-05-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2016-05-30 tilføjes Stiftere: Peter Juul Petersen (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2016-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2016-05-30 tilføjes Vedtægter: 2016-05-30 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2016-05-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2016-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-23)