Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Revisor | Direktion | Reelle ejere | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-12-20 tilføjes Vedtægter: 2021-12-20 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-08-19 tilføjes Hjemmeside: www.skagensalmon.com (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 tilføjes Kontaktoplysninger: jhk@skagensalmon.com (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-18 fjernes Kontaktoplysninger: krs@skagensalmon.com (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buttervej 49, 9990 Skagen (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Læsøvej 1, 8940 Randers SV (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-11 tilføjes Kontaktoplysninger: krs@skagensalmon.com (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-05-10 fjernes Kontaktoplysninger: kristian@petriholding.dk (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-04-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-07-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-15 tilføjes Legale ejere: PETRI HOLDING ApS, Sustainable Food Invest ApS (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-14 fjernes Legale ejere: PETRI HOLDING ApS (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-10 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-10 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE VESTERGAARD, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-01-24 tilføjes Legale ejere: ASTRID FISKERI A/S (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2019-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Læsøvej 1, 8940 Randers SV (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Østervangsvej 28, 8830 Tjele (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østervangsvej 28, 8830 Tjele (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Høegh-Guldbergs Gade 55, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-10-25 tilføjes Kontaktoplysninger: kristian@petriholding.dk (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-10-04 tilføjes Direktion: Jens Petri Petersen (direktør) (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-10-04 fjernes Direktion: Esben Bøje Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-10-04 tilføjes Legale ejere: PETRI HOLDING ApS (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2019-10-04 fjernes Legale ejere: Esben Bøje Jensen (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-10-04 tilføjes Reelle ejere: Jens Petri Petersen (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2019-10-04 fjernes Reelle ejere: Esben Bøje Jensen (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-10-04 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE VESTERGAARD, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-10-04 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høegh-Guldbergs Gade 55, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2016-06-03 tilføjes Direktion: Esben Bøje Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2016-06-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i Skagen Aquaculture Holding Partnerselskab samt komplementar i datterselskaber til Skagen Aquaculture Holding Partnerselskab som måtte blive etableret. (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-03 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-06-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2016-06-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2016-06-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-06-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-06-03 tilføjes Legale ejere: Esben Bøje Jensen (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2016-06-03 tilføjes Navne: Skagen Aquaculture Komplementarselskab ApS (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-06-03 tilføjes Reelle ejere: Esben Bøje Jensen (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2016-06-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-06-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-06-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-06-03 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2016-06-03 tilføjes Stiftere: Esben Bøje Jensen (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-06-03 tilføjes Vedtægter: 2016-06-03 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2016-06-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-03)