Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2021-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Jægersborg Alle 158, 2820 Gentofte (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-31 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-25 fjernes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-25 fjernes Legale ejere: Nikolai Oliver Nalu Heering (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-25 fjernes Navne: Nalu entertainment IVS (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-25 fjernes Reelle ejere: Nikolai Oliver Nalu Heering (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-25 fjernes Stiftere: Nikolai Oliver Nalu Heering (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-02-12 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-10-04 Statstidende Dekret
Den 2019-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2019-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-05)
Den 2019-09-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-10-05)
Den 2019-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-05)
Den 2019-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 fjernes Direktion: Nikolai Oliver Nalu Heering (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2018-05-02 tilføjes Reelle ejere: Nikolai Oliver Nalu Heering (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2018-05-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægersborg Alle 158, 2820 Gentofte (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2016-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørnebakken 65, 2840 Holte (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-06-03 tilføjes Legale ejere: Nikolai Oliver Nalu Heering (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2016-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørnebakken 65, 2840 Holte (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-05-31 tilføjes Direktion: Nikolai Oliver Nalu Heering (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2016-05-31 tilføjes Formål: Handel og service inden for tøjbranchen (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2016-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2016-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-31 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2016-05-31 tilføjes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2016-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2016-05-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2016-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2016-05-31 tilføjes Navne: Nalu entertainment IVS (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2016-05-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2016-05-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2016-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2016-05-31 tilføjes Stiftere: Nikolai Oliver Nalu Heering (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2016-05-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2016-05-31 tilføjes Vedtægter: 2016-05-31 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2016-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2016-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)