Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lasse Kjeldgaard Andresen | 01.06.2016 | 05.11.2021 | adm. dir |
Lasse Kjeldgaard Andresen | 01.06.2016 | 12.01.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mads Elbke Kastbjerg | 04.09.2020 | 05.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Mads Elbke Kastbjerg | 04.09.2020 | 12.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jeannette Refstrup Møllenberg | 21.11.2017 | 04.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lasse Kjeldgaard Andresen | 01.06.2016 | 05.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Malene Jørgensen Blaabjerg | 01.06.2016 | 05.11.2021 | formand |
Lasse Kjeldgaard Andresen | 01.06.2016 | 12.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Malene Jørgensen Blaabjerg | 01.06.2016 | 12.01.2021 | formand |