Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2023-07-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-07-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-07-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorsgade 46, 4. th., 2200 København N (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-07-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-07-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-27 (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-07-31 fjernes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-07-31 fjernes Kontaktoplysninger: levent@okten.dk (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-07-31 fjernes Legale ejere: Levent Okten (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-07-31 fjernes Navne: Kvik Total Entreprise IVS (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-07-31 fjernes Reelle ejere: Levent Okten (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-07-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-07-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-07-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-07-31 fjernes Stiftere: Levent Okten (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-07-31 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2022-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2022-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-05-18 Statstidende Dekret
Den 2022-03-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-19)
Den 2022-02-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-02-03 fjernes Direktion: Levent Okten (direktør) (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2021-04-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorsgade 46, 4. th., 2200 København N (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2016-05-27 tilføjes Direktion: Levent Okten (direktør) (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2016-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed indenfor byggeri, handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2016-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2016-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-27 (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2016-05-27 tilføjes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2016-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2016-05-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2016-05-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2016-05-27 tilføjes Kontaktoplysninger: levent@okten.dk (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2016-05-27 tilføjes Legale ejere: Levent Okten (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2016-05-27 tilføjes Navne: Kvik Total Entreprise IVS (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2016-05-27 tilføjes Reelle ejere: Levent Okten (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2016-05-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2016-05-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2016-05-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2016-05-27 tilføjes Stiftere: Levent Okten (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2016-05-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2016-05-27 tilføjes Vedtægter: 2016-05-27 (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2016-05-27 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2016-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-03)