Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2018-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Vindegade 138, 3. 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-09-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-09-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-01 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-09-17 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv. (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-09-17 fjernes Legale ejere: Rasmus Miguel Munch Stougaard (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-09-17 fjernes Navne: Dünordic IVS (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-09-17 fjernes ObligatoriskEmail: rasmus@zentonet.com (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-09-17 fjernes Reelle ejere: Rasmus Miguel Munch Stougaard (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-09-17 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-09-17 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-09-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-09-17 fjernes Stiftere: Rasmus Miguel Munch Stougaard (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-09-17 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-05 fjernes Direktion: Rasmus Miguel Munch Stougaard (direktør) (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2017-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vindegade 138, 3. 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2017-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyvangsvej 29, st. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2016-06-11 tilføjes Legale ejere: Rasmus Miguel Munch Stougaard (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2016-06-11 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Miguel Munch Stougaard (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2016-06-01 tilføjes Direktion: Rasmus Miguel Munch Stougaard (direktør) (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2016-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2016-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyvangsvej 29, st. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2016-05-26 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er produktion og salg af kosmetik (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2016-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2016-05-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-01 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2016-05-26 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv. (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2016-05-26 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2016-05-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2016-05-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2016-05-26 tilføjes Navne: Dünordic IVS (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2016-05-26 tilføjes ObligatoriskEmail: rasmus@zentonet.com (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2016-05-26 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2016-05-26 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2016-05-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2016-05-26 tilføjes Stiftere: Rasmus Miguel Munch Stougaard (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2016-05-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2016-05-26 tilføjes Vedtægter: 2016-05-26 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2016-05-26 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2017-04-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Beermaze ApS. (offentliggjort 2017-06-22)