Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bibranche | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2018-01-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nordic Power Solutions ApS. (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2021-07-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-07-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-07-28 tilføjes Vedtægter: 2021-07-28 (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-07-28 fjernes Revisor: CBK REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-07-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovly Mark 8, 2840 Holte (offentliggjort 2020-12-24)
Den 2020-12-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Stationsparken 30, 2600 Glostrup (offentliggjort 2020-12-24)
Den 2020-12-24 tilføjes Kontaktoplysninger: psteknik@hotmail.com (offentliggjort 2020-12-24)
Den 2020-09-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2019-05-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2019-05-21 tilføjes Revisor: CBK REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2019-05-21 tilføjes Vedtægter: 2019-05-21 (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-27 tilføjes Bibranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-23 tilføjes Direktion: Philip Schou (adm. dir.) (offentliggjort 2018-02-24)
Den 2018-02-23 fjernes Direktion: Jens Puggaard (direktør) (offentliggjort 2018-02-24)
Den 2018-02-23 tilføjes Legale ejere: PHILIP SCHOU HOLDING ApS (offentliggjort 2018-02-24)
Den 2018-02-23 fjernes Legale ejere: 46664 Finans ApS (offentliggjort 2018-02-24)
Den 2018-02-22 fjernes Legale ejere: PHILIP SCHOU HOLDING ApS (offentliggjort 2018-02-24)
Den 2018-02-23 tilføjes Reelle ejere: Philip Schou (offentliggjort 2018-02-24)
Den 2018-02-23 fjernes Reelle ejere: Jens Puggaard (offentliggjort 2018-02-24)
Den 2018-02-22 fjernes Reelle ejere: Philip Schou (offentliggjort 2018-02-24)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-01 tilføjes Reelle ejere: Philip Schou (offentliggjort 2018-02-24)
Den 2017-08-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsparken 30, 2600 Glostrup (offentliggjort 2020-12-24)
Den 2017-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Concordiavej 28, 2850 Nærum (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-05-20 tilføjes Reelle ejere: Jens Puggaard (offentliggjort 2018-02-24)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-08-01 tilføjes Legale ejere: PHILIP SCHOU HOLDING ApS (offentliggjort 2018-02-24)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Concordiavej 28, 2850 Nærum (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2016-05-20 tilføjes Direktion: Jens Puggaard (direktør) (offentliggjort 2018-02-24)
Den 2016-05-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med anlæg af jernbaner og undergrundsbaner samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-20 (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-05-20 tilføjes Hovedbranche: Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-05-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-05-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-05-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-05-20 tilføjes Legale ejere: 46664 Finans ApS (offentliggjort 2018-02-24)
Den 2016-05-20 tilføjes Navne: NORDIC RAILPOWER ApS (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-05-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-05-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-05-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2016-05-20 tilføjes Stiftere: 46664 Finans ApS (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-05-20 tilføjes Vedtægter: 2016-05-20 (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2016-05-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-23)