Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 52.000,00 (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-06-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-06-22 tilføjes Vedtægter: 2023-06-22 (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-08-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2019-06-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2019-06-27 tilføjes Vedtægter: 2019-06-27 (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-20 tilføjes Legale ejere: Michael Borcher (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-20 tilføjes Reelle ejere: Michael Borcher (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2016-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ceresvej 12, 2., 1863 Frederiksberg C (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-17 tilføjes Direktion: Michael Borcher (direktør) (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-17 (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2016-05-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2016-05-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-17 tilføjes Navne: Michael Borcher Holding ApS (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-17 tilføjes Stiftere: Michael Borcher (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-17 tilføjes Vedtægter: 2016-05-17 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2016-05-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-20)