Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Regnbuevænget 11, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiskerivej 2, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2016-05-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Loehde Hansen Media ApS. (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2018-05-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: All Pairs ApS. (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskerivej 2, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2020-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: M.P. Bruuns Gade 54, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: M.P. Bruuns Gade 54, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2016-05-13 tilføjes Direktion: Jonas Løhde Hansen (direktør) (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-13 (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-13 tilføjes Legale ejere: Jonas Løhde Hansen (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-13 tilføjes Navne: HYPE Holding ApS (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-13 tilføjes Reelle ejere: Jonas Løhde Hansen (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2016-05-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-13 tilføjes Stiftere: Jonas Løhde Hansen (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-13 tilføjes Vedtægter: 2016-05-13 (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-19)