Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Revisor | Binavne | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-19 tilføjes Legale ejere: Stegemejer Holding ApS, JAX INVEST A/S, HEMIVIA Holding ApS (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-09-18 fjernes Legale ejere: JAX INVEST A/S, HEMIVIA Holding ApS, Stegemejer Holding ApS (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-09-19 tilføjes Reelle ejere: Jan Nørskov Laursen, Morten Stegemejer, Michael René Aagaard Mortensen (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-09-18 fjernes Reelle ejere: Jan Nørskov Laursen, Morten Stegemejer (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-08-30 tilføjes Legale ejere: Stegemejer Holding ApS (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-08-30 fjernes Legale ejere: Din Lastbilmægler ApS (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidkærvej 17, 5250 Odense SV (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Herluf Trolles Vej 34, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-21 tilføjes Legale ejere: Din Lastbilmægler ApS, JAX INVEST A/S, HEMIVIA Holding ApS (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2022-06-20 fjernes Legale ejere: Din Lastbilmægler ApS, JAX INVEST A/S, HEMIVIA Holding ApS (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-06-21 tilføjes Reelle ejere: Jan Nørskov Laursen, Morten Stegemejer (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2022-06-20 fjernes Reelle ejere: Jan Nørskov Laursen, Morten Stegemejer (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herluf Trolles Vej 34, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2022-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Østervangsvej 39, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-11-01 tilføjes Bestyrelse: Michael René Aagaard Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2021-11-01 fjernes Bestyrelse: Martin Danielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2021-11-01 tilføjes Legale ejere: Din Lastbilmægler ApS, JAX INVEST A/S, HEMIVIA Holding ApS (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2021-11-01 fjernes Legale ejere: Morten Stegemejer, PETER DANIELSEN TRANSPORT A/S (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Reelle ejere: Jan Nørskov Laursen, Morten Stegemejer (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2021-10-31 fjernes Legale ejere: JAX INVEST A/S (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-22 tilføjes Bestyrelse: Martin Danielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2020-01-22 fjernes Bestyrelse: Poul Rand (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Legale ejere: PETER DANIELSEN TRANSPORT A/S (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2019-07-31 fjernes Legale ejere: Rene Skov Mikkelsen (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-05-07 tilføjes Direktion: Morten Stegemejer (direktør) (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-07 fjernes Direktion: Rene Skov Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-26 fjernes Legale ejere: RC KVALITET ApS (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østervangsvej 39, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2018-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Skagerrakvej 1, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2018-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2018-05-31 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-14 tilføjes Legale ejere: RC KVALITET ApS, Rene Skov Mikkelsen, JAX INVEST A/S (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2016-07-13 tilføjes Legale ejere: Morten Stegemejer (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2016-07-13 fjernes Legale ejere: JAX INVEST A/S (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skagerrakvej 1, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2016-05-13 tilføjes Bestyrelse: Poul Rand (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2016-05-13 tilføjes Binavne: Vspoiler ApS (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-13 tilføjes Direktion: Rene Skov Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2016-05-13 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med handel, produktion og service samt hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-05-13 (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-13 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-13 tilføjes Legale ejere: JAX INVEST A/S (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2016-05-13 tilføjes Navne: V-Spoiler ApS (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2016-05-13 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2016-05-13 tilføjes Stiftere: JAX INVEST A/S (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør. (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-13 tilføjes Vedtægter: 2016-05-13 (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-17)