Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Ejerskaber | Tegningsregel | ||||
Binavne | Direktion | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Hjemmeside | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-16 tilføjes Bestyrelse: Palle Whittard Duemose (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2017-04-20 sletter virksomheden Ejerskaber: GapSolutions A/S. (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2022-12-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør, eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-24 tilføjes Binavne: bvgruppen A/S, PLTrading A/S, Blik og VVS Gruppen A/S (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-23 fjernes Binavne: PLTrading ApS, Blik og VVS Gruppen ApS, bvgruppen ApS (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-23 tilføjes Bestyrelse: Søren Sandvig (formand) (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-23 tilføjes Direktion: Anders Tuse Lund (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-23 fjernes Direktion: Søren Sandvig (direktør) (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-23 tilføjes Navne: GTV-Gruppen A/S (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-22 fjernes Navne: GTV-Gruppen ApS (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-23 tilføjes Vedtægter: 2022-05-23 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-23 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-01 tilføjes Legale ejere: SSA KONCEPT ApS, AT Lund Holding ApS (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-03-01 tilføjes Reelle ejere: Søren Sandvig, Anders Tuse Lund (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-02-28 fjernes Legale ejere: SSA KONCEPT ApS (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-02-01 tilføjes Legale ejere: LL Holding Horsens ApS, SSA KONCEPT ApS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-01 fjernes Legale ejere: LL Holding Horsens ApS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 fjernes Reelle ejere: Søren Sandvig (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-02-01 tilføjes Reelle ejere: Søren Sandvig (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-02-01 fjernes Reelle ejere: Per Ingvar Løkken (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-02 tilføjes Direktion: Søren Sandvig (direktør) (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-02-02 fjernes Direktion: Per Ingvar Løkken (direktør) (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2022-01-31 fjernes Legale ejere: LL Holding Horsens ApS, SSA KONCEPT ApS (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: SSA KONCEPT ApS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-01-31 fjernes Reelle ejere: Søren Sandvig (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-01-01 tilføjes Reelle ejere: Søren Sandvig, Per Ingvar Løkken (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-09-30 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-01-01 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-12-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 2017-12-31 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-12-31 fjernes Omlægningsperiode start: 2017-10-01 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-12-31 fjernes Reelle ejere: Per Ingvar Løkken (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-05-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-05 tilføjes Vedtægter: 2018-02-05 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2018-02-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-01 tilføjes Revisor: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-01 fjernes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-12-31 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2017-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-10-01 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2017-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2017-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2017-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2017-09-15 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-09-14 fjernes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-03 tilføjes Legale ejere: LL Holding Horsens ApS (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2017-04-03 fjernes Legale ejere: Per Ingvar Løkken (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Meterbuen 9-13, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: H.J. Holst Vej 12, 2610 Rødovre (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-10-25 tilføjes Kontaktoplysninger: info@gtv-gruppen.dk (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-10-24 fjernes Kontaktoplysninger: info@bvgruppen.dk (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-28 tilføjes Binavne: bvgruppen ApS (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2016-06-27 tilføjes Navne: GTV-Gruppen ApS (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2016-06-26 fjernes Navne: bvgruppen ApS (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-27 tilføjes Vedtægter: 2016-06-27 (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2016-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.J. Holst Vej 12, 2610 Rødovre (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Gasvej 13, 8700 Horsens (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-06-06 tilføjes Hjemmeside: www.bvgruppen.dk (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-06-06 tilføjes Kontaktoplysninger: info@bvgruppen.dk (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gasvej 13, 8700 Horsens (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-04-29 tilføjes Binavne: PLTrading ApS, Blik og VVS Gruppen ApS (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2016-04-29 tilføjes Direktion: Per Ingvar Løkken (direktør) (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2016-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er blik, tag og vvs opgaver og entrepriser samt import og salg af varer. (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-29 (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-04-29 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2016-04-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2016-04-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-04-29 tilføjes Legale ejere: Per Ingvar Løkken (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2016-04-29 tilføjes Navne: bvgruppen ApS (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-29 tilføjes Reelle ejere: Per Ingvar Løkken (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2016-04-29 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2016-04-29 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2016-04-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-04-29 tilføjes Revisor: GR Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab, Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-04-29 fjernes Revisor: GR Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-04-29 tilføjes Stiftere: Per Ingvar Løkken (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2016-04-29 tilføjes Vedtægter: 2016-04-29 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2016-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-02)