Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Tromborg Skanderby | 12.03.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Koch | 24.08.2021 | 12.03.2024 | direktør |
Bo Helligsøe | 03.11.2017 | 24.08.2021 | direktør |
Kenneth Kristensen | 25.04.2016 | 03.11.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Tromborg Skanderby | 12.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Peter Thorlund Haahr | 24.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Hans Madsen | 15.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Koch | 24.08.2021 | 12.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Christian Gersdorff Stenbjerre | 15.05.2018 | 24.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Bendt Mortensen | 03.11.2017 | 24.08.2021 | formand |
Bo Helligsøe | 03.11.2017 | 15.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Morten Meulengracht Rasmussen | 03.11.2017 | 15.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Erling Madsen | 25.04.2016 | 03.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Kristensen | 25.04.2016 | 03.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Ole Leth | 25.04.2016 | 03.11.2017 | formand |