Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-04-11 sletter virksomheden Ejerskaber: 2 Linier IVS. (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Forchhammersvej 3, st. th., 1920 Frederiksberg C (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Direktion: Michael Bondegaard (direktør) (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-11 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Legale ejere: Michael Bondegaard (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Navne: Bondegaard Holding IVS (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Reelle ejere: Michael Bondegaard (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Stiftere: Michael Bondegaard (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-11-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Forchhammersvej 3, st. th., 1920 Frederiksberg C (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2017-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Normasvej 19, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-03-23)
Den 2016-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Normasvej 19, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-03-23)
Den 2016-04-11 tilføjes Direktion: Michael Bondegaard (direktør) (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2016-04-11 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at virke som holdingselskab (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2016-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2016-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-11 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2016-04-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2016-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 200,00 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2016-04-11 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2016-04-11 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2016-04-11 tilføjes Legale ejere: Michael Bondegaard (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2016-04-11 tilføjes Navne: Bondegaard Holding IVS (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2016-04-11 tilføjes Reelle ejere: Michael Bondegaard (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2016-04-11 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2016-04-11 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2016-04-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2016-04-11 tilføjes Stiftere: Michael Bondegaard (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2016-04-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2016-04-11 tilføjes Vedtægter: 2016-04-11 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2016-04-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2016-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-30)