Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
xbrl | Tegningsregel | Direktion | Revisor | ||||
Kapital | Vedtægter | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2024-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 2, 5560 Aarup (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-29 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-18 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-18 fjernes Legale ejere: RHB International ApS (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-18 fjernes Navne: La Cala Hill Club Holding 4 ApS (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-18 fjernes Reelle ejere: Per Baun Helios, Søren Riis Jensen (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-18 fjernes Stiftere: RHB International ApS (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2016-03-29 sletter virksomheden Ejerskaber: La Cala Hill Club ApS. (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2024-01-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Direktion: Søren Balle (direktør) (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-09-01 tilføjes Direktion: Søren Balle (direktør) (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-09-01 fjernes Direktion: Per Baun Helios (adm. dir.) (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 2, 5560 Aarup (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 2, 5560 Aarup (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2022-06-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2022-06-28 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-27 tilføjes Kapital (Kapital): 12.000,00 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2021-10-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2021-10-27 tilføjes Vedtægter: 2021-10-27 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-05-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2020-03-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2020-03-12 tilføjes Vedtægter: 2020-03-12 (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-28 tilføjes Legale ejere: RHB International ApS (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2016-07-28 fjernes Legale ejere: Equity Partner A/S (offentliggjort 2017-02-19)
Den 2016-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 2, 5560 Aarup (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2016-03-29 tilføjes Direktion: Per Baun Helios (adm. dir.) (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2016-03-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i selskabet La Cala Hill Club ApS og enhver virksomhed i forbindelse hermed. (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2016-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2016-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-29 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2016-03-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2016-03-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2016-03-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2016-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2016-03-29 tilføjes Legale ejere: Equity Partner A/S (offentliggjort 2017-02-19)
Den 2016-03-29 tilføjes Navne: La Cala Hill Club Holding 4 ApS (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2016-03-29 tilføjes Reelle ejere: Per Baun Helios, Søren Riis Jensen (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2016-03-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2016-03-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2016-03-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2016-03-29 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2016-03-29 tilføjes Stiftere: RHB International ApS (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2016-03-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2016-03-29 tilføjes Vedtægter: 2016-03-29 (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2016-03-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2016-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-06)