Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Bestyrelse | ||||
Direktion | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-24 tilføjes Hjemmeside: https://www.formidlingsfonden.dk/om-anlaegsfonden/ (offentliggjort 2021-10-24)
Den 2021-10-24 tilføjes Kontaktoplysninger: mortenth@romu.dk (offentliggjort 2021-10-24)
Den 2021-08-18 tilføjes Bestyrelse: Morten Langager (formand) (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-08-18 fjernes Bestyrelse: Per Kristian Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-07-01 fjernes Bestyrelse: Morten Thomsen Højsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-01 tilføjes Direktion: Morten Thomsen Højsgaard (direktør) (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-02-28 fjernes Direktion: David Høyer (direktør) (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-02-18 fjernes Bestyrelse: Frank Jørgen Asschenfeldt Birkebæk (næstformand) (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-02-08 tilføjes Bestyrelse: Thomas Ravn-Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2020-12-31 fjernes Bestyrelse: Jesper Kejlhof (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-09-01 tilføjes Bestyrelse: Morten Thomsen Højsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-04 tilføjes Bestyrelse: Jesper Kejlhof (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2019-03-04 fjernes Bestyrelse: Mette Egedal Bruun (næstformand) (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-01 tilføjes Bestyrelse: Poul Arendorf Bache (formand) (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2017-10-31 fjernes Bestyrelse: Johannes Thorvald Due (formand) (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-05 tilføjes Bestyrelse: Mette Egedal Bruun (næstformand) (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2016-12-05 fjernes Bestyrelse: Kirsten Bjerager (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2015-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Domkirkestræde 10, 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-12-15 tilføjes Bestyrelse: Kirsten Bjerager (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2015-12-15 tilføjes Direktion: David Høyer (direktør) (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2015-12-15 tilføjes Formål: Fondens formål er på almenvelgørende, almennyttigt grundlag at støtte Fonden til Formidling af Kulturarven Roskilde Domkirke (herefter "Formidlingsfonden") ved at - Anlægge, anskaffe, vedligeholde, udleje og udlåne bygninger mv. som rammer for Formidlingsfondens aktiviteter, - Tilvejebringe midler, herunder fundraising, eventuelt i samarbejde med Formidlingsfonden, til støtte for fondens og Formidlingsfondens formål, samt - i form af udlodning at støtte formidling af den kulturarv, som eksisterer i og omkring Roskilde Domkirke, hvilket eksempelvis kan ske gennem støtte til andre fonde, der udøver aktiviteter indenfor dette område. (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-15 (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-12-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2015-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-12-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-12-15 tilføjes Navne: Anlægsfonden Formidlingscenter Kulturarven Roskilde Domkirke (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-12-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-12-15 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-12-15 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør eller et bestyrelsesmedlem eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening og den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-12-15 tilføjes Vedtægter: 2016-03-08 (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-04)