Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Valdemar Lauritzen Schou | 15.06.2016 | 11.02.2019 | direktør |
Hans Henrik Kjølby | 15.06.2016 | 11.02.2019 | direktør |
Jens Bolding Jensen | 15.06.2016 | 11.02.2019 | direktør |
Jens Bolding Jensen | 30.03.2016 | 14.06.2016 | adm. dir |
Maria Brunander Vøgg | 30.03.2016 | 30.03.2016 | adm. dir |