Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2017-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2017-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2017-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenfeldtvej 24, 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2017-09-22 fjernes Bibranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2017-09-22 fjernes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2017-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2017-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-01 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2017-09-22 fjernes Hjemmeside: unbias.biz (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2017-09-22 fjernes Hovedbranche: Arbejdsformidlingskontorer (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2017-09-22 fjernes Navne: Unbias IVS (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2017-09-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2017-09-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2017-09-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2017-09-22 fjernes Stiftere: Thomas Dezhkam Kristensen, Ole Hauris Sørensen, Claus Berthou Madsen (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2017-09-22 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2017-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2017-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-08-29 fjernes Direktion: Ole Hauris Sørensen (direktør) (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2016-04-01 tilføjes Direktion: Ole Hauris Sørensen (direktør) (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2016-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2016-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenfeldtvej 24, 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2016-03-22 tilføjes Bibranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2016-03-22 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2016-03-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med et online rekrutteringssystem der kan matche organisationer med potentielle medarbejdere ved at afsløre deres fulde potentiale. (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2016-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2016-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-01 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2016-03-22 tilføjes Hjemmeside: unbias.biz (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2016-03-22 tilføjes Hovedbranche: Arbejdsformidlingskontorer (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2016-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2016-03-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2016-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2016-03-22 tilføjes Navne: Unbias IVS (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2016-03-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2016-03-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2016-03-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2016-03-22 tilføjes Stiftere: Thomas Dezhkam Kristensen, Ole Hauris Sørensen, Claus Berthou Madsen (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2016-03-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2016-03-22 tilføjes Vedtægter: 2016-03-22 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2016-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2024-01-24)