Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Ankervej 1, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-22 fjernes Bestyrelse: Thomas Harms Krøll (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-22 fjernes Direktion: René Harms (direktør) (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-15 (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-22 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-22 fjernes Legale ejere: RCH HOLDING ApS (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-22 fjernes Navne: Møn Export A/S (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-22 fjernes Reelle ejere: René Harms (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-22 fjernes Stiftere: RCH HOLDING ApS, FUNC ApS (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-22 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2021-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ankervej 1, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2021-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kostervej 2, 4780 Stege (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-03-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kostervej 2, 4780 Stege (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2020-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kostervej 2, 4780 Stege (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2018-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-31 fjernes Revisor: ReviVision I/S (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-22 tilføjes Revisor: ReviVision I/S (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2017-12-22 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-14 tilføjes Reelle ejere: René Harms (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-13 tilføjes Bestyrelse: Sanne Krogh Krøll (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2017-09-13 fjernes Bestyrelse: Bo Esbensen (formand) (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-01 tilføjes Legale ejere: RCH HOLDING ApS (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2017-07-01 fjernes Legale ejere: FUNC ApS (offentliggjort 2017-07-24)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 fjernes Legale ejere: RCH HOLDING ApS (offentliggjort 2017-07-24)
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-07-12 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-07-12 fjernes Revisor: Ringstedvej 71 ApS (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kostervej 2, 4780 Stege (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2016-03-15 tilføjes Bestyrelse: Bo Esbensen (formand) (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2016-03-15 tilføjes Direktion: René Harms (direktør) (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2016-03-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er eksport af konfekture-varer og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2016-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2016-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-15 (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2016-03-15 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2016-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2016-03-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2016-03-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2016-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2016-03-15 tilføjes Legale ejere: RCH HOLDING ApS, FUNC ApS (offentliggjort 2017-07-24)
Den 2016-03-15 tilføjes Navne: Møn Export A/S (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2016-03-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2016-03-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2016-03-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2016-03-15 tilføjes Revisor: Ringstedvej 71 ApS (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-03-15 tilføjes Stiftere: RCH HOLDING ApS, FUNC ApS (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2016-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2016-03-15 tilføjes Vedtægter: 2016-03-15 (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2016-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2016-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-22)