Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Hvidhvask | Formål | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 137, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-05 fjernes Binavne: Rejseforsinkelse IVS, Rejseerstatning IVS, Flyhelp IVS, Flyerstatning IVS (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-15 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-05 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-05 fjernes Legale ejere: Atif Ali (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-05 fjernes Navne: Travel Refund IVS (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-05 fjernes Reelle ejere: Atif Ali (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-05 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-05 fjernes Stiftere: Mohammad Almas Hasan Ashraf, Asif Shafique (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-04-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-26 Statstidende Dekret
Den 2022-02-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 fjernes Direktion: Farrukh Hussain Tarar (direktør) (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2020-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 137, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2020-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygårds Plads 21, 1., 2605 Brøndby (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-05 tilføjes Direktion: Farrukh Hussain Tarar (direktør) (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2020-08-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-23 fjernes Direktion: Atif Ali (direktør) (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2019-12-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygårds Plads 21, 1., 2605 Brøndby (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2018-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Produktionsvej 1, 2600 Glostrup (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-12-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Legale ejere: Atif Ali (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2017-06-30 fjernes Legale ejere: Isa Invest Holding ApS (offentliggjort 2018-02-04)
Den 2017-04-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2017-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Produktionsvej 1, 2600 Glostrup (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Glødelampen 2, 1. th., 2730 Herlev (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2017-03-02 tilføjes Binavne: Rejseforsinkelse IVS, Rejseerstatning IVS, Flyhelp IVS, Flyerstatning IVS (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2017-03-01 fjernes Binavne: The Sandwich Compagny IVS (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2017-03-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er levering af serviceydelser i forbindelse med flyrejser og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2017-02-20 tilføjes Navne: Travel Refund IVS (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2017-02-19 fjernes Navne: Service AH IVS (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2017-02-20 tilføjes Vedtægter: 2017-02-20 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2017-02-17 tilføjes Direktion: Atif Ali (direktør) (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2017-02-17 fjernes Direktion: Mohammad Almas Hasan Ashraf (adm. dir.) (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2017-02-17 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2017-02-16 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2017-02-17 tilføjes Legale ejere: Isa Invest Holding ApS (offentliggjort 2018-02-04)
Den 2017-02-17 fjernes Legale ejere: Asif Shafique, Mohammad Almas Hasan Ashraf (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2017-02-17 tilføjes Reelle ejere: Atif Ali (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2016-04-01 tilføjes Legale ejere: Mohammad Almas Hasan Ashraf (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2016-03-31 tilføjes Legale ejere: Asif Shafique (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2016-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glødelampen 2, 1. th., 2730 Herlev (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2016-03-15 tilføjes Binavne: The Sandwich Compagny IVS (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2016-03-15 tilføjes Direktion: Mohammad Almas Hasan Ashraf (adm. dir.) (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2016-03-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri med fødevarer, samt deraf følgende virksomhed. (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2016-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2016-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-15 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2016-03-15 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2016-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2016-03-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2016-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2016-03-15 tilføjes Navne: Service AH IVS (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2016-03-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2016-03-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2016-03-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2016-03-15 tilføjes Stiftere: Mohammad Almas Hasan Ashraf, Asif Shafique (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2016-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2016-03-15 tilføjes Vedtægter: 2016-03-15 (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2016-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2016-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-18)