Sektion (alle) | |||||||
Reelle ejere | Direktion | Bestyrelse | xbrl | ||||
Revisor | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Kapital | Revision fravalgt | Årsbeskæftigelse | ||||
Navne | Virksomhedsform | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-09 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Kragelund Graversen, Thorin Jago Mutschler Hermansen, Martin Frank Ganderup (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Reelle ejere: Claus Bjørn-Diderichsen (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-08 fjernes Reelle ejere: Jeppe Kragelund Graversen, Thorin Jago Mutschler Hermansen, Martin Frank Ganderup (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-01 tilføjes Direktion: Ann Sofie Pestell (direktør) (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2024-07-31 fjernes Direktion: Jeppe Kragelund Graversen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2024-07-04 fjernes Bestyrelse: Claus Bjørn-Diderichsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-31 fjernes Bestyrelse: Aksel Nørgaard Graversen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2023-09-21 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-08-07 tilføjes Direktion: Jeppe Kragelund Graversen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2023-08-07 fjernes Direktion: Claus Bjørn-Diderichsen (direktør) (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-06-19 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-15 fjernes Bestyrelse: Hans Jakob Walhovd (formand) (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2022-11-24 tilføjes Hjemmeside: www.skywork.dk (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 tilføjes Kontaktoplysninger: info@skywork.dk (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-07-01 tilføjes Legale ejere: Sky-Ventures ApS (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-07-01 fjernes Legale ejere: MF Ganderup Holding ApS, Jago Holding ApS, Graversen Holding, Herning ApS, CBD Holding ApS (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-05-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren og ét bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-11-27 tilføjes Vedtægter: 2021-11-27 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-09-10 tilføjes Legale ejere: CBD Holding ApS (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2021-09-09 fjernes Legale ejere: CBD Holding ApS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-10 tilføjes Reelle ejere: Claus Bjørn-Diderichsen (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-09 fjernes Bestyrelse: Martin Breum Sønder (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-01-01 tilføjes Bestyrelse: Martin Breum Sønder (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-01-01 tilføjes Direktion: Claus Bjørn-Diderichsen (direktør) (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2020-12-31 fjernes Bestyrelse: Martin Breum Sønder (formand) (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-31 fjernes Direktion: Jeppe Kragelund Graversen (direktør) (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-10-30 tilføjes Bestyrelse: Claus Bjørn-Diderichsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2020-10-30 tilføjes Legale ejere: CBD Holding ApS, MF Ganderup Holding ApS, Jago Holding ApS, Graversen Holding, Herning ApS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2020-10-29 fjernes Legale ejere: Graversen Holding, Herning ApS, Jago Holding ApS, MF Ganderup Holding ApS (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-03-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fyrrely 23, 7451 Sunds (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kikkenborgvej 12, 7400 Herning (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Jeppe Kragelund Graversen, Thorin Jago Mutschler Hermansen, Martin Frank Ganderup eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2019-09-27 tilføjes Vedtægter: 2019-09-27 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-27 tilføjes Bestyrelse: Martin Frank Ganderup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2019-03-27 tilføjes Vedtægter: 2019-03-27 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kikkenborgvej 12, 7400 Herning (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Beethovensvej 11, 7400 Herning (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-03-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-08 tilføjes Kapital (Kapital): 750.000,00 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-01-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-01-08 tilføjes Legale ejere: MF Ganderup Holding ApS (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2019-01-08 tilføjes Reelle ejere: Martin Frank Ganderup (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2019-01-08 tilføjes Vedtægter: 2019-01-08 (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2019-01-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2019-01-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2019-01-07 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-28 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Kragelund Graversen, Thorin Jago Mutschler Hermansen (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2018-09-27 fjernes Reelle ejere: Jeppe Kragelund Graversen (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-09 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-07-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-07-09 tilføjes Navne: Sky-Work A/S (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-08 fjernes Navne: sky-work aps (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-09 tilføjes Vedtægter: 2018-07-09 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-07-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-24 tilføjes Bestyrelse: Martin Breum Sønder (formand) (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2018-04-24 tilføjes Vedtægter: 2018-04-24 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-04-06 tilføjes Vedtægter: 2018-04-06 (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 55.560,00 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-04-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-04-06 tilføjes Legale ejere: Jago Holding ApS (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-01 tilføjes Legale ejere: Graversen Holding, Herning ApS (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2017-08-01 fjernes Legale ejere: Jeppe Kragelund Graversen (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2017-08-01 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Kragelund Graversen (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Beethovensvej 11, 7400 Herning (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2016-02-26 tilføjes Direktion: Jeppe Kragelund Graversen (direktør) (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2016-02-26 tilføjes Formål: virksomhedens formål er at drive virksomhed med anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2016-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2016-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-26 (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2016-02-26 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2016-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-02-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-02-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2016-02-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2016-02-26 tilføjes Legale ejere: Jeppe Kragelund Graversen (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2016-02-26 tilføjes Navne: sky-work aps (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2016-02-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2016-02-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2016-02-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2016-02-26 tilføjes Stiftere: Jeppe Kragelund Graversen (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2016-02-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2016-02-26 tilføjes Vedtægter: 2016-02-26 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-02-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2016-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-04)