Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Legale ejere | ||||
Direktion | Dekret | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydvej 2, 6470 Sydals (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-16 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-01-26 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-01-26 fjernes Navne: Charlies Energi- & Byggerådgivning ApS (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-01-26 fjernes Reelle ejere: Charlie Lemtorp (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-01-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-01-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-01-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-01-26 fjernes Stiftere: Charlie Lemtorp (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-01-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2021-12-15 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-10-03 fjernes Legale ejere: Charlie Lemtorp Holding ApS (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2021-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2021-02-23 fjernes Direktion: Charlie Lemtorp (direktør) (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2021-02-26 Statstidende Dekret
Den 2020-09-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydvej 2, 6470 Sydals (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2016-02-16 tilføjes Direktion: Charlie Lemtorp (direktør) (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2016-02-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med energivejledning til byggeri samt anden byggeteknisk rådgivning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2016-02-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2016-02-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-16 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2016-02-16 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2016-02-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2016-02-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2016-02-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2016-02-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2016-02-16 tilføjes Legale ejere: Charlie Lemtorp Holding ApS (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2016-02-16 tilføjes Navne: Charlies Energi- & Byggerådgivning ApS (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2016-02-16 tilføjes Reelle ejere: Charlie Lemtorp (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2016-02-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2016-02-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2016-02-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2016-02-16 tilføjes Stiftere: Charlie Lemtorp (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2016-02-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2016-02-16 tilføjes Vedtægter: 2016-02-16 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2016-02-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2016-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-27)