Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Binavne | ||||
Årsbeskæftigelse | Navne | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kapital | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, en direktør i forening med bestyrelsens formand, af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-02-16 tilføjes Bestyrelse: Daniel Ramsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-02-16 fjernes Bestyrelse: Jørgen Brøndgaard Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-02-16 tilføjes Direktion: Daniel Ramsgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-02-16 fjernes Direktion: Jørgen Brøndgaard Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-02-16 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-02-16 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-02-16 tilføjes Vedtægter: 2024-02-16 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2023-05-24 tilføjes Bestyrelse: Timothy James MacCarrick (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-24 fjernes Bestyrelse: David Chandler (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2022-07-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-26 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2022-04-25 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2022-03-16 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2022-03-16 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-16 tilføjes Vedtægter: 2022-03-16 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2022-02-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand, af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2022-01-21 tilføjes Vedtægter: 2022-01-21 (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-01-31 (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-01-01 (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-31 (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --02-01 (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2021-12-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 2019-12-31 (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2021-12-31 fjernes Omlægningsperiode start: 2018-10-01 (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-01 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2021-02-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2020-12-29 tilføjes Bestyrelse: David Chandler (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2020-12-29 fjernes Bestyrelse: Charles Barnes JR (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-02-21 tilføjes Vedtægter: 2020-02-21 (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-01 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Brøndgaard Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2019-05-01 fjernes Bestyrelse: Michael Bruns (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-05-01 tilføjes Direktion: Jørgen Brøndgaard Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2019-05-01 fjernes Direktion: Michael Bruns (adm. dir.) (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-30 fjernes Direktion: Jørgen Brøndgaard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-03 tilføjes Binavne: project44 Europe A/S, GateHouse Logistics A/S (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-20 tilføjes Direktion: Jørgen Brøndgaard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2018-12-20 fjernes Direktion: Brett Moody (adm. dir.) (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-19 fjernes Direktion: Michael Bruns (direktør) (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-20 tilføjes Navne: project44 A/S (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-19 fjernes Navne: GateHouse Logistics A/S (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-20 tilføjes Vedtægter: 2018-12-20 (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2018-11-30 tilføjes Bestyrelse: Michael Bruns (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2018-11-30 fjernes Bestyrelse: Jakob Axel Nielsen (næstformand) (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 tilføjes Direktion: Michael Bruns (direktør) (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-11-30 fjernes Direktion: Jørgen Brøndgaard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 tilføjes Legale ejere: Project44 Inc. (offentliggjort 2018-12-02)
Den 2018-11-30 fjernes Legale ejere: GATEHOUSE HOLDING A/S, MaViMa ApS, Jorgen B ApS (offentliggjort 2018-12-02)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-30 fjernes Reelle ejere: Michael Bondo Andersen (offentliggjort 2018-12-02)
Den 2018-11-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-12-31 (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2018-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-10-01 (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2018-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2018-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2018-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2018-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 1.600.000,00 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-26 tilføjes Vedtægter: 2018-09-26 (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-01 tilføjes Bestyrelse: Denis Jean Jørgen Viet-Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-02-01 fjernes Bestyrelse: Jesper Brøckner Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2017-09-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2017-09-20 tilføjes Vedtægter: 2017-09-20 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-01 tilføjes Direktion: Anette Kristensen (direktør) (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-27 tilføjes Bestyrelse: Nina Christiane Movin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2017-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1.250.000,00 (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-02-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-02-27 tilføjes Legale ejere: GATEHOUSE HOLDING A/S, MaViMa ApS, Jorgen B ApS (offentliggjort 2018-12-02)
Den 2017-02-26 fjernes Legale ejere: GATEHOUSE HOLDING A/S (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-27 tilføjes Reelle ejere: Michael Bondo Andersen (offentliggjort 2018-12-02)
Den 2017-02-27 tilføjes Vedtægter: 2017-02-27 (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-02-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2015-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strømmen 6, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2015-11-20 tilføjes Bestyrelse: Jesper Brøckner Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2015-11-20 tilføjes Direktion: Jørgen Brøndgaard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2015-11-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med softwaretrackingløsninger til transportindustrien samt anden dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2015-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2015-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-01 (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2015-11-20 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2015-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2015-11-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2015-11-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2015-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2015-11-20 tilføjes Legale ejere: GATEHOUSE HOLDING A/S (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2015-11-20 tilføjes Navne: GateHouse Logistics A/S (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2015-11-20 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2015-11-20 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2015-11-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2015-11-20 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2015-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand, af en direktør i forening med bestyrelsens næstformand eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2015-11-20 tilføjes Vedtægter: 2015-11-20 (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2015-11-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2015-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-10)