Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jannick Ploug Gram(virk.: 9) Reelle ejere | 22,22 % | 33,33 % | 33,33 % | 44,44 % |
Andreas Rudbæk Rabitz Firlings(virk.: 7) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 14,29 % |
Michael Smed Brogaard(virk.: 6) Reelle ejere | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % |
Montgomery Andy Inge Øvretveit(virk.: 3) Legale ejere | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Pct. | 16,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 28,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Andreas Rudbæk Rabitz Firlings | 01.10.2020 | Hindegade 6, 1303 København K |
Jannick Ploug Gram | 28.06.2021 | Enhøjsvej 22, 3450 Allerød |
Montgomery Andy Inge Øvretveit | 28.06.2021 | Frederiksborgvej 58, 2400 København NV |
Michael Smed Brogaard | 31.07.2023 | Fonnesbechsgade 2A, 7400 Herning |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
23.05.2016 | 0,52 (km) | Bernhard Bangs Alle 20, 2000 Frederiksberg | Grøndalsvej 66, 2000 Frederiksberg |
02.07.2021 | 25,90 (km) | Grøndalsvej 66, 2000 Frederiksberg | Enhøjsvej 22, 3450 Allerød |
09.10.2022 | 26,77 (km) | Enhøjsvej 22, 3450 Allerød | Frederiksborgvej 58, 2400 København NV |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 03.07.2024 og angivet som gældende fra 01.02.2016 (3032 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Copenhagen Clouds ApS | 40384847 |
COPENHAGEN COACH A/S | 78804513 |
Copenhagen Coach House ApS | 40374132 |
COPENHAGEN COACHING CENTER ApS | 28132891 |
COPENHAGEN COACHING CO. ApS | 27558801 |
Copenhagen Cocktail Club ApS | 39332094 |
Copenhagen Cocktail Collective ApS | 30526929 |
COPENHAGEN COCKTAIL SERVICE ApS | 34457204 |
COPENHAGEN COFFEE ApS | 35663754 |
Copenhagen Coffee Dealers ApS | 38645838 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jannick Ploug Gram(virk.: 9) Reelle ejere | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Andreas Rudbæk Rabitz Firlings(virk.: 7) Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Michael Smed Brogaard(virk.: 6) Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Montgomery Andy Inge Øvretveit(virk.: 3) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Pct. | 40 % | 0 % | 4 % | 24 % | 8 % | 24 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jannick Ploug Gram(virk.: 9) Reelle ejere | 0 | 8 | 2 | 6 |
Andreas Rudbæk Rabitz Firlings(virk.: 7) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 6 | 1 | 6 |
Michael Smed Brogaard(virk.: 6) Reelle ejere | 2 | 4 | 0 | 6 |
Montgomery Andy Inge Øvretveit(virk.: 3) Legale ejere | 0 | 1 | 2 | 1 |
Sum | 3 | 19 | 5 | 19 |
Pct. | 7 % | 41 % | 11 % | 41 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |