Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Tegningsregel | Direktion | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
xbrl | Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 26, 1100 København K (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-19 fjernes Binavne: Nordic Travel Guide Training Center ApS, Nordic Travel Guide Service ApS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-05 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-19 fjernes Hovedbranche: Rejsebureauer (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-19 fjernes Navne: Nordic Travel Service ApS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-19 fjernes ObligatoriskEmail: phn@phn.dk (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-19 fjernes Stiftere: Yu Yang, Li Bo, First Travel Holding Group A/S, Benyou Zhang (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-05-24 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2018-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-04-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-02-07 fjernes Direktion: Yu Yang (adm. dir.) (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 26, 1100 København K (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2016-02-05 tilføjes Binavne: Nordic Travel Guide Training Center ApS, Nordic Travel Guide Service ApS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2016-02-05 tilføjes Direktion: Yu Yang (adm. dir.) (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2016-02-05 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed inden for rejsebranchen og dermed beslægtede formål. (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2016-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2016-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-05 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2016-02-05 tilføjes Hovedbranche: Rejsebureauer (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2016-02-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2016-02-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2016-02-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2016-02-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2016-02-05 tilføjes Navne: Nordic Travel Service ApS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2016-02-05 tilføjes ObligatoriskEmail: phn@phn.dk (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2016-02-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2016-02-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2016-02-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2016-02-05 tilføjes Stiftere: Yu Yang, Li Bo, First Travel Holding Group A/S, Benyou Zhang (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2016-02-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2016-02-05 tilføjes Vedtægter: 2016-02-05 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2016-02-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2016-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-07)