Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | xbrl | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2024-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Korsgade 14, 5700 Svendborg (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-07 fjernes Bibranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-03-31 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-03 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-07 fjernes Hjemmeside: www.MainStreetTattoo.dk (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-07 fjernes Hovedbranche: Andre personlige serviceydelser i.a.n. (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-07 fjernes Kontaktoplysninger: Svendborg@MainStreetTattoo.dk (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-07 fjernes Legale ejere: Susanne Gryholt (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-07 fjernes Navne: MSTS IVS (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-07 fjernes Reelle ejere: Susanne Gryholt (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-07 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-07 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-07 fjernes Stiftere: Daniel Boskovic Stage (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2019-05-08 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-07-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2018-07-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-05-18 fjernes Direktion: Daniel Boskovic Stage (direktør) (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-01 tilføjes Direktion: Daniel Boskovic Stage (direktør) (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2017-06-01 fjernes Direktion: Mikkel Monrad Gryholt (direktør) (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-04-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2016-03-31 tilføjes Direktion: Mikkel Monrad Gryholt (direktør) (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2016-03-31 fjernes Direktion: Daniel Boskovic Stage (direktør) (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Vedtægter: 2016-03-31 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2016-02-23 tilføjes Direktion: Ida Kim Buchvardt (direktør) (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-02-03 tilføjes Direktion: Daniel Boskovic Stage (direktør) (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-02-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktørerne (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-02-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2016-02-23 tilføjes Vedtægter: 2016-02-23 (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-02-03 tilføjes Vedtægter: 2016-02-03 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2016-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korsgade 14, 5700 Svendborg (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2016-02-03 tilføjes Bibranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2016-02-03 tilføjes Formål: At sælge tøj og anden services (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2016-02-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-03-31 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2016-02-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-03 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2016-02-03 tilføjes Hjemmeside: www.MainStreetTattoo.dk (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2016-02-03 tilføjes Hovedbranche: Andre personlige serviceydelser i.a.n. (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2016-02-03 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000,00 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2016-02-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2016-02-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2016-02-03 tilføjes Kontaktoplysninger: Svendborg@MainStreetTattoo.dk (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2016-02-03 tilføjes Legale ejere: Susanne Gryholt (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2016-02-03 tilføjes Navne: MSTS IVS (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2016-02-03 tilføjes Reelle ejere: Susanne Gryholt (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2016-02-03 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2016-02-03 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2016-02-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2016-02-03 tilføjes Stiftere: Daniel Boskovic Stage (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2016-02-03 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2016-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-20)