Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-01-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: I G Smiths Alle 6, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-01-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-01-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-29 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-01-29 fjernes Hovedbranche: Rejsebureauer (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-01-29 fjernes Kontaktoplysninger: ftworld@outlook.dk (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-01-29 fjernes Navne: First Travel World ApS (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-01-29 fjernes ObligatoriskEmail: phn@phn.dk (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-01-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-01-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-01-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-01-29 fjernes Stiftere: Limin Cao, First Travel Holding Group A/S (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-01-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2018-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2018-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-06-03)
Den 2018-04-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-06-03)
Den 2018-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-06-03)
Den 2018-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 fjernes Direktion: Limin Cao (adm. dir.) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: I G Smiths Alle 6, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2018-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 55, 1150 København K (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2018-02-02 tilføjes Kontaktoplysninger: ftworld@outlook.dk (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 55, 1150 København K (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2016-01-29 tilføjes Direktion: Limin Cao (adm. dir.) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2016-01-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed inden for rejsebranchen og dermed beslægtede formål. (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2016-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2016-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-29 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2016-01-29 tilføjes Hovedbranche: Rejsebureauer (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2016-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2016-01-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2016-01-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2016-01-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2016-01-29 tilføjes Navne: First Travel World ApS (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2016-01-29 tilføjes ObligatoriskEmail: phn@phn.dk (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2016-01-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2016-01-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2016-01-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2016-01-29 tilføjes Stiftere: Limin Cao, First Travel Holding Group A/S (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2016-01-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2016-01-29 tilføjes Vedtægter: 2016-01-29 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2016-01-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2016-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)