Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jakob Korsgaard | 29.09.1971 | 02.01.1997 | direktion |
Ivan Zink-Nielsen | 29.09.1971 | 02.06.1993 | direktion |
Bent Olsen | 29.09.1971 | 09.03.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kaj Thaysen | 29.09.1971 | 02.01.1997 | bestyrelse |
Jakob Korsgaard | 29.09.1971 | 02.01.1997 | bestyrelse |
Birger Aksel Faarup Christensen | 29.09.1971 | 02.01.1997 | bestyrelse |
Knud Hedegaard Madsen | 29.09.1971 | 02.06.1993 | bestyrelse |
Knud Erik Jensen | 29.09.1971 | 02.06.1993 | bestyrelse |
Niels Wilhelm Holm | 29.09.1971 | 02.06.1993 | bestyrelse |
Berit Dehli | 29.09.1971 | 02.06.1993 | bestyrelse |
Doris Hanne Nielsen | 29.09.1971 | 02.06.1993 | bestyrelse |
Inge Buss | 29.09.1971 | 02.06.1993 | personlig_suppleant |
Birthe Bjerring Jensen | 29.09.1971 | 02.06.1993 | personlig_suppleant |
Christian Buhl | 29.09.1971 | 14.10.1992 | bestyrelse |
Johan Schrøder | 29.09.1971 | 14.10.1992 | bestyrelse |
Ole-Bent Dalby | 29.09.1971 | 14.10.1992 | formand |
Ole Svendsgaard Højlund | 29.09.1971 | 02.10.1991 | bestyrelse |