Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Binavne | Vedtægter | ||||
Kapital | Navne | Virksomhedsform | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 tilføjes Hvidhvask: SAERLIG (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-01 tilføjes Binavne: Dura Mono Danmark ApS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-06-01 tilføjes Vedtægter: 2021-06-01 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-22 tilføjes Binavne: Job Let ApS, CupalBizz ApS (offentliggjort 2021-05-22)
Den 2021-05-21 fjernes Binavne: Job Let IVS, CupalBizz IvS (offentliggjort 2021-05-22)
Den 2021-05-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-05-22)
Den 2021-05-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-22)
Den 2021-05-21 tilføjes Navne: Cool Sales ApS (offentliggjort 2021-05-22)
Den 2021-05-20 fjernes Navne: Cool Sales IVS (offentliggjort 2021-05-22)
Den 2021-05-21 tilføjes Vedtægter: 2021-05-21 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-22)
Den 2021-05-20 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-22)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-26 tilføjes Vedtægter: 2019-09-26 (offentliggjort 2021-05-22)
Den 2019-08-08 tilføjes Reelle ejere: Tobias Cuno Engedal Larsen (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-08-08 fjernes Reelle ejere: Thomas Cuno Larsen (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-08-07 fjernes Reelle ejere: Tobias Cuno Engedal Larsen (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jukkerupvænge 1, 4420 Regstrup (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Amtmandsvej 2, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-27 tilføjes Binavne: CupalBizz IvS (offentliggjort 2021-05-22)
Den 2018-02-26 tilføjes Vedtægter: 2018-02-26 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: Broekan Holding ApS (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2017-01-01 fjernes Legale ejere: imali IVS (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Tobias Cuno Engedal Larsen, Thomas Cuno Larsen (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2017-01-01 fjernes Direktion: Jesper Strauss (direktør) (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-12-31 fjernes Legale ejere: Broekan Holding ApS (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amtmandsvej 2, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2016-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Høje Taastrup Boulevard 53, 1., 2630 Taastrup (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høje Taastrup Boulevard 53, 1., 2630 Taastrup (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Amtmandsvej 2, 4300 Holbæk (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-01-27 tilføjes Binavne: Job Let IVS (offentliggjort 2021-05-22)
Den 2016-01-27 tilføjes Vedtægter: 2016-01-27 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2016-01-20 tilføjes Vedtægter: 2016-01-20 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2016-01-15 tilføjes Vedtægter: 2016-01-15 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at tilbyde salg af produkter for tredjeparts virksomheder gennem telemarketing og markedsføringsassistance. (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at sælge marketingsløsninger i form af Adwords og tilhørende analytics. (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amtmandsvej 2, 4300 Holbæk (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-01-15 tilføjes Direktion: Jesper Strauss (direktør) (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-15 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-15 tilføjes Hjemmeside: Coolsales.dk (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-15 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2021-05-22)
Den 2016-01-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-15 tilføjes Kontaktoplysninger: info@coolsales.dk (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-15 tilføjes Navne: Cool Sales IVS (offentliggjort 2021-05-22)
Den 2016-01-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-15 tilføjes Stiftere: imali IVS, Broekan Holding ApS (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Direktionen (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-22)
Den 2016-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-01 tilføjes Legale ejere: Broekan Holding ApS, imali IVS (offentliggjort 2017-01-10)