Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Formål | Navne | ||||
Vedtægter | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 55, st., 2300 København S (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagerfælledvej 106, 2300 København S (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2016-02-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Appstract Consulting ApS. (offentliggjort 2021-10-22)
Den 2021-08-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Appstract Consulting ApS. (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagerfælledvej 106, 2300 København S (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2023-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagerfælledvej 106, 2300 København S (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-07-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-07-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-07-15 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2022-07-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-07-11 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2022-07-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-16 tilføjes Legale ejere: Kilow Holding ApS (offentliggjort 2021-10-22)
Den 2021-08-16 fjernes Legale ejere: Martin Ebbesen Holding ApS (offentliggjort 2021-10-22)
Den 2021-08-15 fjernes Legale ejere: Kilow Holding ApS (offentliggjort 2021-10-22)
Den 2021-08-16 tilføjes Reelle ejere: Kim Løwert (offentliggjort 2021-10-22)
Den 2021-08-16 fjernes Reelle ejere: Martin Lihme Ebbesen (offentliggjort 2021-10-22)
Den 2021-08-15 fjernes Reelle ejere: Kim Løwert (offentliggjort 2021-10-22)
Den 2021-08-16 fjernes Direktion: Martin Lihme Ebbesen (direktør) (offentliggjort 2021-10-22)
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagerfælledvej 106, 2300 København S (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2021-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Rued Langgaards Vej 8, 4., 2300 København S (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2020-09-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rued Langgaards Vej 8, 4., 2300 København S (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2017-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgergade 24, 2., 1300 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-10-10 tilføjes Kontaktoplysninger: kim@appstract.dk (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgergade 24, 2., 1300 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2016-02-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingselskab. (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2016-02-12 tilføjes Direktion: Martin Lihme Ebbesen (direktør) (offentliggjort 2021-10-22)
Den 2016-02-12 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2016-02-12 tilføjes Legale ejere: Kilow Holding ApS, Martin Ebbesen Holding ApS (offentliggjort 2021-10-22)
Den 2016-02-11 fjernes Legale ejere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2016-03-24)
Den 2016-02-12 tilføjes Navne: MELOW Holding ApS (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2016-02-11 fjernes Navne: ApS LS nr. 905 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2016-02-12 tilføjes Vedtægter: 2016-02-12 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2016-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2016-01-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2016-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2016-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-01 tilføjes Legale ejere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2016-03-24)
Den 2016-01-01 tilføjes Navne: ApS LS nr. 905 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2016-01-01 tilføjes Reelle ejere: Kim Løwert, Martin Lihme Ebbesen (offentliggjort 2021-10-22)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2016-01-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-01 tilføjes Vedtægter: 2016-01-01 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2016-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2016-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-14)