Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
JOHN A. T. JENSEN HOLDING ApS (CVR 27136060) | NORMAL | 01.01.2016 |
Palle Jul Larsen | 01.01.2016 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
JOHN A. T. JENSEN HOLDING ApS (CVR 27136060) | NORMAL | 05.01.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Palle Jul Larsen Holding ApS (CVR 37422525) | 01.02.2016 | 05.01.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
JOHN A. T. JENSEN HOLDING ApS (CVR 27136060) | 01.01.2016 | 04.01.2022 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Palle Jul Larsen | 01.01.2016 | 01.02.2016 | 50,00-66,66% | 50,00 % |