Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langemarken 8, 5762 Vester Skerninge (offentliggjort 2021-04-01)
Den 2021-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: cf@nyvej.com (offentliggjort 2021-04-01)
Den 2016-01-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tegnestuen Nyvej ApS. (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2021-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lillemarken 4, 5762 Vester Skerninge (offentliggjort 2021-04-01)
Den 2021-02-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lillemarken 4, 5762 Vester Skerninge (offentliggjort 2021-04-01)
Den 2020-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyvej 39, 5762 Vester Skerninge (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-02-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-02 tilføjes Vedtægter: 2017-03-02 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-02 fjernes Revisor: Jørn Skaarup Christiansen (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyvej 39, 5762 Vester Skerninge (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2015-12-29 tilføjes Direktion: Christian Helding Fransen (direktør) (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-12-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje ejerandele i tilknyttede datterselskaber samt øvrig dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-29 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-12-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-12-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-12-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-12-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-12-29 tilføjes Legale ejere: Christian Helding Fransen (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2015-12-29 tilføjes Navne: Nyvej Holding ApS (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-12-29 tilføjes Reelle ejere: Christian Helding Fransen (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2015-12-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-12-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-12-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2015-12-29 tilføjes Revisor: Jørn Skaarup Christiansen (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2015-12-29 tilføjes Stiftere: Christian Helding Fransen (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-12-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-12-29 tilføjes Vedtægter: 2015-12-29 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2015-12-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-11)