Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-01-08 sletter virksomheden Ejerskaber: ENDEAVOUR ENDURANCE INVEST ApS. (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-05-21 sletter virksomheden Ejerskaber: ENDEAVOUR ENDURANCE INVEST ApS. (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Fladbrovej 17, 8920 Randers NV (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-01-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-01-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-06 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-01-19 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-01-19 fjernes Kontaktoplysninger: kimvindberglarsen@hotmail.com (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-01-19 fjernes Legale ejere: Kim Vindberg-Larsen (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-01-19 fjernes Navne: Kharon Holding IVS (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-01-19 fjernes Reelle ejere: Kim Vindberg-Larsen (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-01-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-01-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-01-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-01-19 fjernes Stiftere: Kim Vindberg-Larsen (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-01-19 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2020-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2020-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-23 fjernes Direktion: Kim Vindberg-Larsen (direktør) (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2019-06-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fladbrovej 17, 8920 Randers NV (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2018-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Fladbrovej 17, 8920 Randers NV (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fladbrovej 17, 8920 Randers NV (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2016-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Fladbrovej 17, 8920 Randers NV (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-07-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2016-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-08-16)
Den 2016-04-13 tilføjes Kontaktoplysninger: kimvindberglarsen@hotmail.com (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2016-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fladbrovej 17, 8920 Randers NV (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-01-06 tilføjes Direktion: Kim Vindberg-Larsen (direktør) (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2016-01-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2016-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2016-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-06 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2016-01-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-08-16)
Den 2016-01-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2016-01-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2016-01-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2016-01-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2016-01-06 tilføjes Legale ejere: Kim Vindberg-Larsen (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2016-01-06 tilføjes Navne: Kharon Holding IVS (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2016-01-06 tilføjes Reelle ejere: Kim Vindberg-Larsen (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2016-01-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2016-01-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2016-01-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2016-01-06 tilføjes Stiftere: Kim Vindberg-Larsen (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2016-01-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2016-01-06 tilføjes Vedtægter: 2016-01-06 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2016-01-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2016-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-23)