Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Vedtægter | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2018-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedevej 15, 4840 Nørre Alslev (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-01 fjernes Binavne: Skerne Biler IVS, Drive Green IVS (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-01 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: michael@retailrecon.dk (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-01 fjernes Legale ejere: Michael Duus (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-01 fjernes Navne: Retail Recon IVS (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-01 fjernes ObligatoriskEmail: michael@drivegreen.dk (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-01 fjernes Reelle ejere: Michael Duus (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-01 fjernes Stiftere: Michael Duus (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-01 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedevej 15, 4840 Nørre Alslev (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedevej 15, 4840 Nørre Alslev (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2018-08-24 fjernes Direktion: Michael Duus (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2017-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedevej 15, 4840 Nørre Alslev (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Linde Allé 11, 1. 104., 2720 Vanløse (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-14 tilføjes ObligatoriskEmail: michael@drivegreen.dk (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2017-09-13 fjernes ObligatoriskEmail: mduus@paradis-is.dk (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-08-02 tilføjes Binavne: Skerne Biler IVS, Drive Green IVS (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2017-08-02 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2017-08-01 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2017-08-02 tilføjes Navne: Retail Recon IVS (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2017-08-01 fjernes Navne: Michael Duus IVS (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-08-02 tilføjes Vedtægter: 2017-08-02 (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2017-07-05 tilføjes Kontaktoplysninger: michael@retailrecon.dk (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2017-07-04 fjernes Kontaktoplysninger: michael@duus.info (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-07-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Linde Allé 11, 1. 104., 2720 Vanløse (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2016-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: P. Knudsens Gade 112, 1. mf., 2450 København SV (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-12-05 tilføjes Kontaktoplysninger: michael@duus.info (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2016-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: P. Knudsens Gade 112, 1. mf., 2450 København SV (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-01-01 tilføjes Direktion: Michael Duus (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2016-01-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at investere og rådgive omkring drift af andre selskaber (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-01-01 tilføjes Legale ejere: Michael Duus (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-01-01 tilføjes Navne: Michael Duus IVS (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2016-01-01 tilføjes ObligatoriskEmail: mduus@paradis-is.dk (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2016-01-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Duus (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-01-01 tilføjes Stiftere: Michael Duus (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-01-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af én direktør alene (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2016-01-01 tilføjes Vedtægter: 2016-01-01 (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2016-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-24)