Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Klapleddet 7, 6470 Sydals (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-10-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-10-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-20 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-10-31 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-10-31 fjernes Legale ejere: Pia Fastrup Rasmussen, Martin Termansen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-10-31 fjernes Navne: Terras IVS (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-10-31 fjernes ObligatoriskEmail: Magnusognoah@gmail.com (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-10-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-10-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-10-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-10-31 fjernes Stiftere: Pia Fastrup Rasmussen, Martin Termansen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-10-31 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-09-01 fjernes Direktion: Pia Fastrup Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2015-12-29 tilføjes Legale ejere: Pia Fastrup Rasmussen, Martin Termansen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2015-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klapleddet 7, 6470 Sydals (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2015-12-20 tilføjes Direktion: Pia Fastrup Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2015-12-20 tilføjes Formål: Formålet for Terras er at forbedre livskvaliteten for personer med kroniske sygdomme og deres pårørende. (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2015-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2015-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-20 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2015-12-20 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2015-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2015-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2015-12-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2015-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2015-12-20 tilføjes Navne: Terras IVS (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2015-12-20 tilføjes ObligatoriskEmail: Magnusognoah@gmail.com (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2015-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2015-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2015-12-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2015-12-20 tilføjes Stiftere: Pia Fastrup Rasmussen, Martin Termansen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2015-12-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2015-12-20 tilføjes Vedtægter: 2015-12-20 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2015-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2015-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-01)