Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-02 tilføjes Legale ejere: MK Holding DK ApS, PAK Holding DK ApS (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-01 fjernes Legale ejere: MK Holding DK ApS, PAK Holding DK ApS (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 tilføjes Legale ejere: PAK Holding DK ApS (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2020-08-30 fjernes Legale ejere: PK Holding DK ApS (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-08-31 tilføjes Reelle ejere: Per Abraham Kring (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2020-08-30 fjernes Reelle ejere: Per Abraham Kring, Per Abraham Kring (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2020-08-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-18 tilføjes Reelle ejere: Per Abraham Kring (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2019-07-17 fjernes Reelle ejere: Per Abraham Kring (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-10-06 tilføjes Reelle ejere: Per Abraham Kring, Per Abraham Kring, Mads Hans Kring (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-12 tilføjes Kontaktoplysninger: Birgitte@roenshauge.dk (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2016-01-11 tilføjes Kontaktoplysninger: Birgitte@roenshauge.dk (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2016-01-11 fjernes Kontaktoplysninger: Birgitte@roenshauge.dk (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frifeltvej 13, 7000 Fredericia (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-14 tilføjes Bestyrelse: Per Abraham Kring (formand) (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-14 tilføjes Direktion: Mads Hans Kring (direktør) (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive markbrug og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-14 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-14 tilføjes Legale ejere: PK Holding DK ApS, MK Holding DK ApS (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2015-12-14 tilføjes Navne: KRING AGRO A/S (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-14 tilføjes Revisor: Spiras (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-14 tilføjes Stiftere: PK Holding DK ApS, MK Holding DK ApS (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, eller af bestyrelsesformanden alene eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening. (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-14 tilføjes Vedtægter: 2015-12-14 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-16)