Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Bestyrelse | Direktion | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2016-01-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SERVISYD ApS. (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2022-02-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-26 tilføjes Legale ejere: ServiSyd Holding 2 ApS (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-26 fjernes Legale ejere: Carsten Sørensen Holding ApS, RM Holding af 1997-19 ApS, RI-BRA 2 ApS (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-12-02 tilføjes Legale ejere: Carsten Sørensen Holding ApS, RM Holding af 1997-19 ApS, RI-BRA 2 ApS (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-12-02 fjernes Legale ejere: SDahlHolding ApS (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2021-12-01 fjernes Legale ejere: Carsten Sørensen Holding ApS, RI-BRA 2 ApS, RM Holding af 1997-19 ApS (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2021-12-02 tilføjes Reelle ejere: Carsten Sørensen, Ole Juul Jørgensen, Bent Jørgensen Bøg (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2021-12-02 fjernes Reelle ejere: Søren Dahl Jørgensen (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2021-12-01 fjernes Reelle ejere: Carsten Sørensen (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2021-11-20 fjernes Bestyrelse: Søren Dahl Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-20 fjernes Direktion: Søren Dahl Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-02-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-26 tilføjes Bestyrelse: Carsten Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-09-26 tilføjes Direktion: Carsten Sørensen (direktør) (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-09-26 tilføjes Legale ejere: RM Holding af 1997-19 ApS (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2016-09-26 fjernes Legale ejere: INVACTOR ApS (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2016-05-09 tilføjes Legale ejere: INVACTOR ApS, Carsten Sørensen Holding ApS, RI-BRA 2 ApS (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2016-05-08 fjernes Legale ejere: INVACTOR ApS, RI-BRA 2 ApS (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-05-09 tilføjes Reelle ejere: Carsten Sørensen (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2015-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hundegade 1, 6760 Ribe (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-11 tilføjes Bestyrelse: Søren Dahl Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2015-12-11 tilføjes Direktion: Søren Dahl Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2015-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i ServiSyd ApS samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-12-11 (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-11 tilføjes Legale ejere: INVACTOR ApS, RI-BRA 2 ApS, SDahlHolding ApS (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2015-12-11 tilføjes Navne: ServiSyd Holding ApS (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-11 tilføjes Reelle ejere: Søren Dahl Jørgensen (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2015-12-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-11 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-11 tilføjes Stiftere: SDahlHolding ApS, RI-BRA 2 ApS, INVACTOR ApS (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-11 tilføjes Vedtægter: 2015-12-11 (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-14)