Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2022-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Dortheavej 6, st. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-16 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-16 fjernes Kontaktoplysninger: enterprise.hel@gmail.com (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-16 fjernes Legale ejere: Henrik Elm Larsen (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-16 fjernes Navne: HEL Enterprise IVS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-16 fjernes Reelle ejere: Henrik Elm Larsen (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-16 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-16 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-16 fjernes Stiftere: Henrik Elm Larsen (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-16 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-01-18 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-03-02 Statstidende Dekret
Den 2021-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2021-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-12-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-09-22 fjernes Direktion: Henrik Elm Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-02-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dortheavej 6, st. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2018-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: enterprise.hel@gmail.com (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedelundsgade 8, 1. th., 4300 Holbæk (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-01-01 tilføjes Direktion: Henrik Elm Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2016-01-01 tilføjes Legale ejere: Henrik Elm Larsen (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2016-01-01 tilføjes Reelle ejere: Henrik Elm Larsen (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2016-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2015-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2015-12-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2015-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedelundsgade 8, 1. th., 4300 Holbæk (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2015-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med opgaver indenfor musik, byggeri, renovering, import, eksport og handel, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2015-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2015-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2015-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 20,00 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2015-12-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2015-12-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2015-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2015-12-11 tilføjes Navne: HEL Enterprise IVS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2015-12-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2015-12-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2015-12-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2015-12-11 tilføjes Stiftere: Henrik Elm Larsen (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2015-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2015-12-11 tilføjes Vedtægter: 2015-12-11 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2015-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-02-28)